von der SPD |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 16.11.2009 | 31.10.2020 | von 16.11.2009 bis 31.10.2020 |
als sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 01.03.2021 | | von 01.03.2021 |
von der SPD |
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Stadtmarketing | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Beirat Regionale 2006 | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 18.09.2000 | 30.09.2004 | von 18.09.2000 bis 30.09.2004 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2005 | 20.10.2009 | von 01.05.2005 bis 20.10.2009 |
BV Cronenberg | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
BV Cronenberg | SPD | SPD Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
als sachkundiger Bürger |
Klimabeirat | DGB | DGB stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 06.03.2023 | | von 06.03.2023 |
von der SPD |
Rat der Stadt Wuppertal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.05.2014 | von 01.10.1999 bis 31.05.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Wahlausschuss Kommunalwahl 2009 | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.03.2008 | 20.10.2009 | von 10.03.2008 bis 20.10.2009 |
Werksausschuss Gebäudemanagement | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.02.2003 | 30.09.2004 | von 17.02.2003 bis 30.09.2004 |
Werksausschuss Gebäudemanagement | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 30.04.2005 | von 09.11.2004 bis 30.04.2005 |
Werksausschuss Kinder- und Jugendwohngruppen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 17.02.2003 | von 01.10.1999 bis 17.02.2003 |
Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS | SPD | SPD Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung | Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung | 16.11.2009 | 25.08.2014 | von 16.11.2009 bis 25.08.2014 |