Vorsitz |
Werksausschuss Strassenreinigung Wuppertal | SPD | SPD Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
von der SPD |
Rat der Stadt Wuppertal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1989 | 31.05.2014 | von 01.10.1989 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ausschuss Verbindliche Bauleitplanung | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ausschuss Schutz und Ordnung | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.02.2001 | 30.09.2004 | von 07.02.2001 bis 30.09.2004 |
Werksausschuss Alten- und Altenpflegeheime | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2001 | 30.09.2004 | von 24.09.2001 bis 30.09.2004 |
Steuerungsgremium Barmen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.02.2003 | 30.09.2004 | von 17.02.2003 bis 30.09.2004 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.03.2003 | 13.10.2004 | von 31.03.2003 bis 13.10.2004 |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Werksausschuss Alten- und Altenpflegeheime | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Seniorenbeirat | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 29.11.2004 | 29.08.2007 | von 29.11.2004 bis 29.08.2007 |
Betriebsausschuss Alten- und Altenpflegeheime | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.04.2005 | 20.10.2009 | von 16.04.2005 bis 20.10.2009 |
Wahlausschuss Kommunalwahl 2009 | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.03.2008 | 20.10.2009 | von 10.03.2008 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 30.04.2013 | von 16.11.2009 bis 30.04.2013 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 15.11.2010 | von 16.11.2009 bis 15.11.2010 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 15.11.2010 | 31.10.2020 | von 15.11.2010 bis 31.10.2020 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
BV Uellendahl-Katernberg | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 05.11.2009 | 31.05.2014 | von 05.11.2009 bis 31.05.2014 |
BV Barmen | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 10.11.2009 | 31.05.2014 | von 10.11.2009 bis 31.05.2014 |