von der SPD |
Rat der Stadt Wuppertal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 30.04.2013 | von 16.11.2009 bis 30.04.2013 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 15.11.2010 | von 16.11.2009 bis 15.11.2010 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 15.11.2010 | | von 15.11.2010 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
BV Uellendahl-Katernberg | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 05.11.2009 | | von 05.11.2009 |
BV Barmen | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 10.11.2009 | | von 10.11.2009 |