Vorsitz |
Ausschuss für Verkehr | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 27.06.2005 | | von 27.06.2005 |
von der CDU |
Rat der Stadt Wuppertal | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Ausschuss für Umwelt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Ausschuss für Verkehr | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 27.06.2005 | von 08.11.2004 bis 27.06.2005 |
Hauptausschuss | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 10.11.2008 | von 08.11.2004 bis 10.11.2008 |
Kulturausschuss | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Sportausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.03.2007 | | von 26.03.2007 |
Ausschuss Bauplanung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.09.2007 | | von 03.09.2007 |
Wahlausschuss Kommunalwahl 2009 | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.03.2008 | | von 10.03.2008 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.11.2008 | | von 10.11.2008 |