von der SPD |
Herr Arif Izgi | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Herr Servet Köksal | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Herr Klaus Jürgen Reese | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
von der CDU |
Herr Gregor Ahlmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Herr Ludger Kineke | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Herr Michael Schulte | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Ulrich-Timmo Christenn | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Frau Denise Frings | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.09.2022 | | von 21.09.2022 |
Frau Yazgülü Zeybek | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | 31.08.2022 | von 17.06.2021 bis 31.08.2022 |
von der FDP |
Herr Christoph Schirmer | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
von DIE LINKE |
Herr Gerd-Peter Zielezinski | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
von der AfD |
Frau Gisela Neuland-Kreuz | Lokalpatrioten | Lokalpatrioten Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | 08.03.2023 | von 17.06.2021 bis 08.03.2023 |
von den Lokalpatrioten |
Frau Gisela Neuland-Kreuz | Lokalpatrioten | Lokalpatrioten Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.08.2023 | | von 14.08.2023 |
von den Freien Wählern |
Herr Henrik Dahlmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 29.04.2024 | | von 29.04.2024 |
als fraktionsloses Mitglied |
Frau Gisela Neuland-Kreuz | Lokalpatrioten | Lokalpatrioten Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.03.2023 | 14.08.2023 | von 09.03.2023 bis 14.08.2023 |
Oberbürgermeister |
Herr Uwe Schneidewind | | Vorsitzender | Vorsitzender | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |