von der CDU |
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 12.03.2018 | 11.05.2020 | von 12.03.2018 bis 11.05.2020 |
Ausschuss für Schule und Bildung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 11.05.2020 | von 25.08.2014 bis 11.05.2020 |
Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2015 | 11.05.2020 | von 09.11.2015 bis 11.05.2020 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 11.05.2020 | von 25.08.2014 bis 11.05.2020 |
BV Ronsdorf | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
BV Ronsdorf | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.06.2014 | 11.05.2020 | von 01.06.2014 bis 11.05.2020 |
von der CDU |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 11.05.2020 | von 25.08.2014 bis 11.05.2020 |
Rat der Stadt Wuppertal | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 11.05.2020 | von 01.06.2014 bis 11.05.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 27.06.2005 | 20.10.2009 | von 27.06.2005 bis 20.10.2009 |
Sportausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 11.05.2020 | von 16.11.2009 bis 11.05.2020 |
Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS | CDU | CDU Mitglied der Verbandsversammlung | Mitglied der Verbandsversammlung | 25.08.2014 | 11.05.2020 | von 25.08.2014 bis 11.05.2020 |