Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
von der SPD | ||||||
BV Barmen | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 09.11.2004 | 05.11.2007 | von 09.11.2004 bis 05.11.2007 |
Steuerungsgremium Regionale 2006 | SPD | SPD stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 02.05.2005 | 26.03.2007 | von 02.05.2005 bis 26.03.2007 |
Betriebsausschuss Alten- und Altenpflegeheime | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 23.10.2007 | von 23.10.2007 |