Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
als fraktionsloses Mitglied | ||||||
Rat der Stadt Wuppertal | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 31.10.2006 | von 14.10.2004 bis 31.10.2006 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Familie | Fraktionslos | Fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 30.06.2006 | von 08.11.2004 bis 30.06.2006 |
BV Vohwinkel | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 10.11.2004 | 31.10.2006 | von 10.11.2004 bis 31.10.2006 |