Beiratsmitglieder |
Beirat der Menschen mit Behinderung | FDP | FDP stellv. berat. Beiratsmitglied | stellv. berat. Beiratsmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
von der FDP |
Ausschuss für Kultur | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | | | |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | | 16.10.2017 | bis 16.10.2017 |
Ankaufskommission von-der-Heydt-Stiftung | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
Ausschuss für Verkehr | FDP | FDP sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | 16.10.2017 | von 25.08.2014 bis 16.10.2017 |
Betriebsausschuss APH und KIJU | FDP | FDP sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | 16.10.2017 | von 25.08.2014 bis 16.10.2017 |
Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | 02.05.2016 | von 25.08.2014 bis 02.05.2016 |
Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 09.11.2015 | | von 09.11.2015 |
Seniorenbeirat | FDP | FDP stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 02.05.2016 | 24.09.2018 | von 02.05.2016 bis 24.09.2018 |
Rat der Stadt Wuppertal | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2017 | | von 14.10.2017 |
Ausschuss für Verkehr | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | FDP | FDP stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 |
Hauptausschuss | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 |
Seniorenbeirat | FDP | FDP stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 24.09.2018 | | von 24.09.2018 |
von der FDP |
BV Elberfeld | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.09.2019 | | von 01.09.2019 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
BV Elberfeld | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 14.10.2017 | 31.08.2019 | von 14.10.2017 bis 31.08.2019 |