von der FDP |
Kommission für eine Kultur des Erinnerns | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 25.08.2014 | 13.08.2023 | von 25.08.2014 bis 13.08.2023 |
Sportausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
Beirat Bürgerbeteiligung | Freie Wähler | Freie Wähler stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 12.03.2018 | 02.04.2019 | von 12.03.2018 bis 02.04.2019 |
Beirat Bürgerbeteiligung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied im Beirat | Mitglied im Beirat | 02.04.2019 | 31.10.2020 | von 02.04.2019 bis 31.10.2020 |
Rat der Stadt Wuppertal | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 13.08.2023 | von 01.11.2020 bis 13.08.2023 |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.08.2023 | von 23.11.2020 bis 13.08.2023 |
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.08.2023 | von 23.11.2020 bis 13.08.2023 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.08.2023 | von 23.11.2020 bis 13.08.2023 |
Hauptausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.08.2023 | von 23.11.2020 bis 13.08.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.08.2023 | von 23.11.2020 bis 13.08.2023 |
Sportausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.08.2023 | von 23.11.2020 bis 13.08.2023 |
Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | 13.08.2023 | von 24.10.2022 bis 13.08.2023 |
von den Freien Wählern |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Hauptausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Rat der Stadt Wuppertal | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Sportausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Auswahlkommission Verwaltungsvorstand | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 29.04.2024 | | von 29.04.2024 |
von der FDP |
BV Elberfeld-West | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
als fraktionsloses Mitglied |
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2023 | 14.03.2024 | von 07.08.2023 bis 14.03.2024 |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Hauptausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Kommission für eine Kultur des Erinnerns | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.08.2023 | 13.11.2023 | von 14.08.2023 bis 13.11.2023 |
Rat der Stadt Wuppertal | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Sportausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
BV Elberfeld-West | Freie Wähler | Freie Wähler ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |