Beiratsmitglieder |
Beirat der Menschen mit Behinderung | | stellv. berat. Beiratsmitglied | stellv. berat. Beiratsmitglied | 18.11.2013 | 17.12.2013 | von 18.11.2013 bis 17.12.2013 |
von DIE LINKE |
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit | | Sachkundige Bürgerin / Fraktionssprecherin | Sachkundige Bürgerin / Fraktionssprecherin | 15.11.2010 | 16.12.2013 | von 15.11.2010 bis 16.12.2013 |
Jugendhilfeausschuss | | stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 12.11.2012 | 16.12.2013 | von 12.11.2012 bis 16.12.2013 |
Rat der Stadt Wuppertal | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.08.2013 | 16.12.2013 | von 01.08.2013 bis 16.12.2013 |
Hauptausschuss | | stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 30.09.2013 | 16.12.2013 | von 30.09.2013 bis 16.12.2013 |
BV Uellendahl-Katernberg | | Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der Verwaltung |
Beirat Bürgerbeteiligung | | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 23.11.2020 | | von 23.11.2020 |