von der CDU |
Rat der Stadt Wuppertal | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Gleichstellung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss APH und KIJU | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 | |
Seniorenbeirat | CDU | CDU ordentl. Beiratsmitglied | ordentl. Beiratsmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS | CDU | CDU Persönliche Vertreterin in der Verbandsversammlung | Persönliche Vertreterin in der Verbandsversammlung | 25.08.2014 | 22.11.2020 | von 25.08.2014 bis 22.11.2020 | |
Integrationsrat | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 12.03.2018 | 31.10.2020 | von 12.03.2018 bis 31.10.2020 | |
Seniorenbeirat | CDU | CDU stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |