von der CDU |
Rat der Stadt Wuppertal | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Fraktionslos | Fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 12.07.2010 | von 16.11.2009 bis 12.07.2010 |
BV Barmen | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 24.06.2014 | 19.02.2018 | von 24.06.2014 bis 19.02.2018 |
als fraktionsloses Mitglied |
BV Barmen | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 20.02.2018 | 31.10.2020 | von 20.02.2018 bis 31.10.2020 |
von der CDU |
Ausschuss für Verkehr | Fraktionslos | Fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 29.04.2013 | von 16.11.2009 bis 29.04.2013 |