von der CDU |
BV Heckinghausen | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 10.11.2004 | 20.10.2009 | von 10.11.2004 bis 20.10.2009 |
BV Heckinghausen | CDU | CDU Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
BV Heckinghausen | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ausschuss für Verkehr | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Verkehr | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | | von 23.11.2020 |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |