Vorsitz |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Werksausschuss Gebäudemanagement | SPD | SPD Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 09.11.2004 | 30.04.2005 | von 09.11.2004 bis 30.04.2005 |
Betriebsausschuss Gebäudemanagement | SPD | SPD Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 01.05.2005 | | von 01.05.2005 |
von der SPD |
Rat der Stadt Wuppertal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Hauptausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD pers.Stellv.JHA | pers.Stellv.JHA | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Schulausschuss | SPD | SPD stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Steuerungsgremium Regionale 2006 | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 26.03.2007 | von 08.11.2004 bis 26.03.2007 |
BV Heckinghausen | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 10.11.2004 | 05.11.2007 | von 10.11.2004 bis 05.11.2007 |
Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.06.2007 | | von 11.06.2007 |
BV Heckinghausen | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 05.11.2007 | | von 05.11.2007 |