Beiratsmitglieder |
Beirat der Menschen mit Behinderung | SPD | SPD Mitglied im Beirat | Mitglied im Beirat | 04.07.2016 | 31.10.2020 | von 04.07.2016 bis 31.10.2020 |
von der SPD |
BV Langerfeld-Beyenburg | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 17.10.1989 | 20.10.2009 | von 17.10.1989 bis 20.10.2009 |
Werksausschuss Strassenreinigung Wuppertal | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD pers.Stellv.JHA | pers.Stellv.JHA | 28.07.2000 | 30.09.2004 | von 28.07.2000 bis 30.09.2004 |
Werksausschuss Kinder- und Jugendwohngruppen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.12.2000 | 30.09.2004 | von 11.12.2000 bis 30.09.2004 |
Werksausschuss Kinder- und Jugendwohngruppen | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Betriebsausschuss Kinder- und Jugendwohngruppen | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 16.04.2005 | 27.06.2005 | von 16.04.2005 bis 27.06.2005 |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 27.06.2005 | 20.10.2009 | von 27.06.2005 bis 20.10.2009 |
Rat der Stadt Wuppertal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Verkehr | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | | von 23.11.2020 |
sachkundige Einwohner/innen |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung | SPD | SPD Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) | Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) | 09.07.2009 | 20.10.2009 | von 09.07.2009 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | SPD | SPD Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 16.11.2009 | 30.04.2013 | von 16.11.2009 bis 30.04.2013 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
BV Langerfeld-Beyenburg | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 |
BV Elberfeld | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |