von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Ausschuss für Verkehr | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 27.07.2000 | 31.03.2003 | von 27.07.2000 bis 31.03.2003 |
Ausschuss für Verkehr | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 31.03.2003 | 30.09.2004 | von 31.03.2003 bis 30.09.2004 |
Ausschuss für Verkehr | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 15.09.2008 | von 08.11.2004 bis 15.09.2008 |