Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertreterin der Verwaltung | ||||||
Gesundheits-, Alters- und Pflegekonferenz | WTG-Behörde | WTG-Behörde Mitglied | Mitglied | 26.03.2021 | von 26.03.2021 | |
Schriftführerin | ||||||
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.04.2016 | 31.01.2019 | von 01.04.2016 bis 31.01.2019 | |
Seniorenbeirat | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.04.2016 | 31.01.2019 | von 01.04.2016 bis 31.01.2019 | |
Gesundheits-, Alters- und Pflegekonferenz | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.08.2017 | 31.01.2019 | von 01.08.2017 bis 31.01.2019 |