Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beiratsmitglieder | ||||||
Beirat der Menschen mit Behinderung | Freie Wähler | Freie Wähler stellv. berat. Beiratsmitglied | stellv. berat. Beiratsmitglied | 16.11.2009 | 04.03.2013 | von 16.11.2009 bis 04.03.2013 |
von den Freien Wählern | ||||||
BV Ronsdorf | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.02.2022 | von 14.02.2022 | |
von der WfW-Fraktion | ||||||
Sportausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |