von den Freien Wählern |
BV Heckinghausen | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 09.11.2004 | 31.10.2020 | von 09.11.2004 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Gleichstellung | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 16.11.2009 | 31.10.2020 | von 16.11.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt | Freie Wähler | Freie Wähler sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
BV Vohwinkel | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 13.11.2023 | | von 13.11.2023 |
berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
Jugendhilfeausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 16.11.2009 | 16.06.2014 | von 16.11.2009 bis 16.06.2014 |