Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
von der Verwaltung | ||||||
Schulausschuss | Vertreterin der Verwaltung | Vertreterin der Verwaltung | 01.09.2005 | 20.10.2009 | von 01.09.2005 bis 20.10.2009 | |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters | ||||||
BV Heckinghausen | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 26.06.2002 | 31.10.2020 | von 26.06.2002 bis 31.10.2020 |