von der SPD |
Herr Simon Geiß | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2009 | | von 03.11.2009 |
Frau Ingrid Rode | SPD | SPD Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | | | |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | | | |
Herr Axel Stuhlreiter | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2009 | | von 03.11.2009 |
von der CDU |
Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
Herr Kurt von Nolting | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 03.11.2009 | | von 03.11.2009 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 09.11.2010 | bis 09.11.2010 |
von DIE LINKE |
Herr Karl Heinz Pieper | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 03.11.2009 | 31.10.2010 | von 03.11.2009 bis 31.10.2010 |
als fraktionsloses Mitglied |
Herr Karl Heinz Pieper | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2010 | 06.03.2012 | von 01.11.2010 bis 06.03.2012 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
Herr Marcel Hafke | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.11.2009 | 16.05.2010 | von 03.11.2009 bis 16.05.2010 |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.11.2009 | | von 03.11.2009 |
Frau Christa Stuhlreiter | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.11.2009 | | von 03.11.2009 |
Herr Dr. Klaus Wiese | Freie Wähler | Freie Wähler ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.10.2011 | | von 01.10.2011 |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | Ressort Soziales stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 01.05.2012 | | von 01.05.2012 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Thomas Uebrick | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | 14.05.2010 | bis 14.05.2010 |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Michael Walde | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | | |
Geschäftsführerin |
Frau Gudrun Limberg | | Schriftführerin | Schriftführerin | | | |