von der SPD |
Herr Dipl. Ing. Eckhart Ebert | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 30.10.2007 | von 02.11.2004 bis 30.10.2007 |
Frau Ingrid Rode | SPD | SPD Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 02.11.2004 | 05.11.2007 | von 02.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 05.11.2007 | | von 05.11.2007 |
Herr Peter Stuhlreiter | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
von der CDU |
Herr Klaus Peter Bartsch | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Christopher Diel | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 30.09.2007 | von 02.11.2004 bis 30.09.2007 |
Frau Gisela Hecht | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 02.11.2004 | 05.11.2007 | von 02.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 05.11.2007 | | von 05.11.2007 |
Herr Karlheinz Raufeisen | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.10.2007 | | von 31.10.2007 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Sebastian Themel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 21.10.2004 | | von 21.10.2004 |
von der FDP |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
von der WfW-Fraktion |
Herr Stefan Walter Windus | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 30.06.2007 | von 02.11.2004 bis 30.06.2007 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | Ressort Soziales stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 01.12.2004 | 30.09.2009 | von 01.12.2004 bis 30.09.2009 |
Herr Thomas Uebrick | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | | |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Michael Walde | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | | |
Geschäftsführerin |
Frau Gudrun Limberg | | Schriftführerin | Schriftführerin | | | |