Vorsitz |
Herr Volker Dittgen | SPD | SPD Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
von der SPD |
Herr Guido Grüning | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 15.11.2010 | von 16.11.2009 bis 15.11.2010 |
Herr Arif Izgi | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 15.11.2010 | | von 15.11.2010 |
von der CDU |
Herr Heinrich-Günter Bieringer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
Herr Hans-Jörg Herhausen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
Herr Dennis Richter | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 17.09.2012 | | von 17.09.2012 |
Herr Christian Schmidt | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzender | stv. Ausschussvorsitzender | 29.04.2013 | | von 29.04.2013 |
Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
Herr Frank Zitlau | Fraktionslos | Fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 29.04.2013 | von 16.11.2009 bis 29.04.2013 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
Frau Anja Liebert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
von der FDP |
Herr Hansjörg Finkentey | FDP | FDP stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 07.05.2012 | | von 07.05.2012 |
Herr Ralf Otto Jacob | FDP | FDP stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
Herr Heinz Jonas | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 16.11.2009 | 09.03.2012 | von 16.11.2009 bis 09.03.2012 |
Herr Hartmut Stiller | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 16.11.2009 | 10.10.2011 | von 16.11.2009 bis 10.10.2011 |
von DIE LINKE |
Herr Harald Pauli | DIE LINKE | DIE LINKE sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
von den Freien Wählern |
Herr Heribert Stenzel | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.11.2009 | | von 16.11.2009 |
von der WfW-Fraktion |
Herr Karl-Heinz Müsse | Freie Wähler | Freie Wähler sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 16.11.2009 | 20.09.2010 | von 16.11.2009 bis 20.09.2010 |
sachkundige Einwohner/innen |
Christian Bruch | IHK, W-SG-RS | IHK, W-SG-RS stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
Herr Georg-Eicke Dalchow | Einzelhandel Wuppertal | Einzelhandel Wuppertal stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
Herr Ralf Engel | Berg. Einzelh.- u. Dienstl.verband e.V. | Berg. Einzelh.- u. Dienstl.verband e.V. Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
Herr Ludwig Froning | WSW mobil GmbH | WSW mobil GmbH stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 03.01.2011 | | von 03.01.2011 |
Herr Dr.Ing. Peter Hoffmann | WSW mobil GmbH | WSW mobil GmbH Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 03.01.2011 | von 14.12.2009 bis 03.01.2011 |
Herr Lorenz Hoffmann-Gaubig | ADFC | ADFC Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
Frau Hanna Hüging | | stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 15.07.2013 | | von 15.07.2013 |
Herr Steven März | | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 15.07.2013 | | von 15.07.2013 |
Herr Frank Riße | Polizei | Polizei stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
Frau Sabine Schnake | WSW mobil GmbH | WSW mobil GmbH stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 14.12.2009 | 03.01.2011 | von 14.12.2009 bis 03.01.2011 |
Frau Sabine Schnake | WSW mobil GmbH | WSW mobil GmbH Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 03.01.2011 | | von 03.01.2011 |
Herr Clemens Schneider | Wuppertal Institut | Wuppertal Institut Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 15.07.2013 | von 14.12.2009 bis 15.07.2013 |
Herr Ulrich Schulte | Polizei | Polizei Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 10.04.2013 | von 14.12.2009 bis 10.04.2013 |
Herr Johannes Venjakob | Wuppertal Institut | Wuppertal Institut stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 14.12.2009 | 15.07.2013 | von 14.12.2009 bis 15.07.2013 |
Herr Lorenz Walther | Pro Bahn | Pro Bahn stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
Herr Thomas Wängler | IHK | IHK Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | | von 14.12.2009 |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Frank Meyer | GBL 1 | GBL 1 Verwaltung | Verwaltung | | | |
Vertreter der Verwaltung |
Herr Johannes Blöser | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
Schriftführerin |
Frau Regina Stöcker | | Schriftführerin | Schriftführerin | 26.05.2014 | | von 26.05.2014 |