Vorsitz |
Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
von der SPD |
Frau Christine Behle | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Roger Bruns | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 18.11.2004 | 15.04.2005 | von 18.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Karlheinz Emmert | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Frau Christa Stuhlreiter | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
von der CDU |
Herr Horst Hombrecher | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Wilfried Josef Klein | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Jürgen Limbach | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Günter Pott | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 15.04.2005 | von 08.11.2004 bis 15.04.2005 |
von der FDP |
Herr Arno Brodowski | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Hans-Wolfgang Meyer | FDP | FDP sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
Herr Joachim Buchholz | WfW | WfW Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 18.11.2004 | 15.04.2005 | von 18.11.2004 bis 15.04.2005 |
Frau Dr. Christine Riesner | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 08.11.2004 | 15.04.2005 | von 08.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Detlef Schmitz | Fraktionslos | Fraktionslos stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 18.11.2004 | 15.04.2005 | von 18.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Uwe Schuchhardt | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 08.11.2004 | 15.04.2005 | von 08.11.2004 bis 15.04.2005 |